Martina Dalić (NZ)
Rođena je 12. studenoga 1967. u Velikoj Gorici. Završila Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je i magistrirala. Doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - doktorica znanosti).
Početak obnašanja zastupničkog mandata:
Datum završetka mandata:
Promjene tijekom zastupničkog mandata:
zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.
zastupnici je završilo mirovanje mandata danom 23. prosinca 2011.
zastupnica je 22. rujna 2014. prestala biti članicom Hrvatske demokratske zajednice te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
zastupnici je prestao zastupnički mandat 15. srpnja 2015. godine podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost; zamjenik zastupnice je Željko Plazonić
Stranačka pripadnost:
Nezavisni
Prethodne dužnosti u saboru:
- Potpredsjednica Odbora za financije i državni proračun (od 18.01.2012. do 27.02.2015.)
- Članica Odbora za europske poslove (od 12.07.2013. do 29.05.2015.)
- Članica Odbora za gospodarstvo (od 18.01.2012. do 15.07.2015.)
- Članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- Članica Odbora za europske integracije (od 18.01.2012. do 01.07.2013.)
- Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a
- Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU
- Zamjenica člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Izabrana:
- lista Hrvatske demokratske zajednice