Skoči na glavni sadržaj
Hrvatski sabor
EN
Pretraži
Pretraga
O Saboru
Ustrojstvo Sabora
Služba za građane
Posjeti Saboru
Edukativni centar
Simulirana sjednica
Online kviz-natjecanja
Učenički eseji
Simulirani parlament
Programi
INFODOK služba
Usluge i fond
e-Doc zakonodavna baza
Knjižnica
Zbirke
Usluge
ECPRD
Ovlasti
Zakonodavni postupak
Povijest saborovanja
Zanimljivosti
Važni datumi
Velikani
Znameniti govori
Arhivsko gradivo
Prethodni predsjednici
Prethodni potpredsjednici
Obilježja državnosti
Saborska palača
Sjednice
Novi akti
Dnevni red
Kronologija rasprava
Pregled dnevnih redova
Zapisnici
Arhiva zapisnika
Aktualna prijepodneva
Akti dostavljeni sa svrhom informiranja
Povučeni akti
Radna tijela
Odbori i povjerenstva
Druga radna tijela
Ostala tijela
Zastupnici
Predsjednik Sabora
Ovlasti i dužnosti
Najave aktivnosti
Priopćenja
Govori
Potpredsjednici
Status mandata
Klubovi zastupnika
Parlamentarne stranke
Nezavisni zastupnici
Zastupnici izvan klubova političkih stranaka
Zastupnici nacionalnih manjina
Izborne jedinice
Statistički pokazatelji
Statistike prethodnih saziva
Prisutnost zastupnika u Saboru
Interaktivni raspored zastupnika
Zastupničke inicijative
Zastupnici u borbi protiv raka
Zastupnici u borbi protiv raka u 9. sazivu
Zastupnici ambasadori mentalnog zdravlja
Europski poslovi
Postupanje s dokumentima EU-a
Neposredno obavljanje poslova
Posredno obavljanje poslova
Usklađivanje zakonodavstva
Međuparlamentarna suradnja
Parlamentarna dimenzija predsjedanja Vijećem Europske unije
Bilten o europskim poslovima
Zastupnici u Europskom parlamentu
Sabor u procesu pristupanja EU-u
Kronologije
Radna tijela
Dokumenti RH/EU
Zastupnici promatrači
Pristup informacijama
Podnošenje zahtjeva
Proračun Sabora
Javna nabava
Javni pozivi i natječaji
Savjetovanja s javnošću
Otvoreni podaci
Važniji propisi
Zaposlenja
Građani
Press
Najave
Priopćenja
Kratke obavijesti
Javnost rada
Arhiva
Multimedija
Akreditacije
Zahtjev za dnevnu akreditaciju
Zahtjev za stalnu akreditaciju
Zahtjev za snimanje ili fotografiranje unutrašnjosti Hrvatskog sabora u posebne svrhe
Ispravci informacija
Publikacije
Arhiva Izvješća Hrvatskoga sabora
Letci
EN
Breadcrumb
Početna
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Ukupno rezultata:
38774
Ukupno rezultata:
38774
Pero Ćosić -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Pero Ćosić -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Tomislav Ćorić -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Darinko Kosor -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Darinko Kosor -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Ivan Šipić -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Božo Petrov -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Božo Petrov -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Vlatko Kopić -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Ljubica Ambrušec -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Ljubica Ambrušec -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Ana Komparić Devčić -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Ana Komparić Devčić -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Ana Komparić Devčić -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Andrej Plenković -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Andrej Plenković -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Joško Klisović -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Joško Klisović -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Josip Borić -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Josip Borić -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Josip Borić -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Anton Kliman -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Anton Kliman -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Željko Lacković -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Ivan Klarin -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Ivan Klarin -
8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)
Ivan Klarin -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Branko Hrg -
9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)
Zdravko Ronko -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Pagination
First page
«
Previous page
‹
…
Page
352
Page
353
Page
354
Page
355
Page
356
Page
357
Page
358
Page
359
Page
360
…
Next page
›
Last page
»