Skoči na glavni sadržaj
Hrvatski sabor
EN
Pretraži
Pretraga
O Saboru
Ustrojstvo Sabora
Služba za građane
Posjeti Saboru
Edukativni centar
Simulirana sjednica
Online kviz-natjecanja
Učenički eseji
Simulirani parlament
Programi
INFODOK služba
Usluge i fond
e-Doc zakonodavna baza
Knjižnica
Zbirke
Usluge
ECPRD
Ovlasti
Zakonodavni postupak
Povijest saborovanja
Zanimljivosti
Važni datumi
Velikani
Znameniti govori
Arhivsko gradivo
Prethodni predsjednici
Prethodni potpredsjednici
Obilježja državnosti
Saborska palača
Sjednice
Novi akti
Dnevni red
Kronologija rasprava
Pregled dnevnih redova
Zapisnici
Arhiva zapisnika
Aktualna prijepodneva
Akti dostavljeni sa svrhom informiranja
Povučeni akti
Radna tijela
Odbori i povjerenstva
Druga radna tijela
Ostala tijela
Zastupnici
Predsjednik Sabora
Ovlasti i dužnosti
Najave aktivnosti
Priopćenja
Govori
Potpredsjednici
Status mandata
Klubovi zastupnika
Parlamentarne stranke
Nezavisni zastupnici
Zastupnici izvan klubova političkih stranaka
Zastupnici nacionalnih manjina
Izborne jedinice
Statistički pokazatelji
Statistike prethodnih saziva
Prisutnost zastupnika u Saboru
Interaktivni raspored zastupnika
Zastupničke inicijative
Zastupnici u borbi protiv raka
Zastupnici u borbi protiv raka u 9. sazivu
Zastupnici ambasadori mentalnog zdravlja
Europski poslovi
Postupanje s dokumentima EU-a
Neposredno obavljanje poslova
Posredno obavljanje poslova
Usklađivanje zakonodavstva
Međuparlamentarna suradnja
Parlamentarna dimenzija predsjedanja Vijećem Europske unije
Bilten o europskim poslovima
Zastupnici u Europskom parlamentu
Sabor u procesu pristupanja EU-u
Kronologije
Radna tijela
Dokumenti RH/EU
Zastupnici promatrači
Pristup informacijama
Podnošenje zahtjeva
Proračun Sabora
Javna nabava
Javni pozivi i natječaji
Savjetovanja s javnošću
Otvoreni podaci
Važniji propisi
Zaposlenja
Građani
Press
Najave
Priopćenja
Kratke obavijesti
Javnost rada
Arhiva
Multimedija
Akreditacije
Zahtjev za dnevnu akreditaciju
Zahtjev za stalnu akreditaciju
Zahtjev za snimanje ili fotografiranje unutrašnjosti Hrvatskog sabora u posebne svrhe
Ispravci informacija
Publikacije
Arhiva Izvješća Hrvatskoga sabora
Letci
EN
Breadcrumb
Početna
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Ukupno rezultata:
38774
Ukupno rezultata:
38774
Jozo Radoš -
4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)
Jozo Radoš -
5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)
Jozo Radoš -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Đuro Popijač -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Tonino Picula -
4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)
Tonino Picula -
5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)
Tonino Picula -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Tonino Picula -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Damir Kajin -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Damir Kajin -
5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)
Damir Kajin -
4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)
Damir Kajin -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Milan Jurković -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Martina Banić -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Marin Jurjević -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Marin Jurjević -
4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)
Marin Jurjević -
5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)
Marin Jurjević -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Jakša Baloević -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Mladen Novak -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Perica Jelečević -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Nadica Jelaš -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Nadica Jelaš -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Anđelko Topolovec -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Boris Blažeković -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Ruža Tomašić -
5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)
Ruža Tomašić -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Boris Šprem -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Boris Šprem -
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)
Deneš Šoja -
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)
Pagination
First page
«
Previous page
‹
…
Page
348
Page
349
Page
350
Page
351
Page
352
Page
353
Page
354
Page
355
Page
356
…
Next page
›
Last page
»